Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Beratend: Evangelische Kirche | ||||||
Jugendhilfeausschuss | Beratende Mitglieder | Beratende Mitglieder Stv. beratendes Mitglied | Stv. beratendes Mitglied | 05.11.2004 | 30.10.2009 | von 05.11.2004 bis 30.10.2009 |
Jugendhilfeausschuss | Beratende Mitglieder | Beratende Mitglieder stellvertr. Mitglied (SKB) | stellvertr. Mitglied (SKB) | 18.01.2010 | 23.02.2017 | von 18.01.2010 bis 23.02.2017 |