Sachkundige/r Bürger/innen GRÜNE |
Ausschuss für Soziales und Integration | GRÜNE | GRÜNE stellvertr. Mitglied (SKB) | stellvertr. Mitglied (SKB) | 30.10.2014 | | von 30.10.2014 |
Ausschuss für Wirtschaft, Digitalisierung und Tourismus | GRÜNE | GRÜNE stellvertr. Mitglied (SKB) | stellvertr. Mitglied (SKB) | 30.10.2014 | 14.11.2016 | von 30.10.2014 bis 14.11.2016 |
Ausschuss für Wirtschaft, Digitalisierung und Tourismus | GRÜNE | GRÜNE ordentl. Mitglied (SKB) | ordentl. Mitglied (SKB) | 14.11.2016 | 27.03.2019 | von 14.11.2016 bis 27.03.2019 |
Ausschuss für Wirtschaft, Digitalisierung und Tourismus | GRÜNE | GRÜNE stellvertr. Mitglied (SKB) | stellvertr. Mitglied (SKB) | 28.03.2019 | | von 28.03.2019 |
Finanzausschuss | GRÜNE | GRÜNE stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 30.10.2014 | | von 30.10.2014 |