stv. Vorsitzende/r |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD Stv. Vorsitzende/r | Stv. Vorsitzende/r | 11.09.2019 | | von 11.09.2019 |
Kreistagsfraktion SPD |
Kreistag | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 04.07.2014 | bis 04.07.2014 |
Gleichstellungsausschuss | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 04.07.2014 | bis 04.07.2014 |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | | 20.08.2014 | bis 20.08.2014 |
Zweckverband Naturpark "Rheinland" (Verbandsversammlung) | SPD | SPD stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | | 21.08.2014 | bis 21.08.2014 |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 21.08.2014 | bis 21.08.2014 |
Ausschuss für Rettungswesen und Katastrophenschutz | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.08.2014 | | von 21.08.2014 |
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Landwirtschaft | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.08.2014 | | von 21.08.2014 |
Bus- und Bahn-Verkehrsgesellschaft des Rhein-Sieg-Kreises mbH, BBV (Gesellschafterversammlung) | SPD | SPD stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 21.08.2014 | 30.10.2014 | von 21.08.2014 bis 30.10.2014 |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.08.2014 | 11.09.2019 | von 21.08.2014 bis 11.09.2019 |
Kuratorium der Stiftung "Für uns Pänz" | SPD | SPD Persönl. Stellvertreter | Persönl. Stellvertreter | 21.08.2014 | | von 21.08.2014 |
Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Bonn | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.08.2014 | | von 21.08.2014 |
Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, RSAG (Aufsichtsrat) | SPD | SPD Persönl. Stellvertreter | Persönl. Stellvertreter | 21.08.2014 | | von 21.08.2014 |
Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, RSAG (Gesellschafterversammlung) | SPD | SPD Persönl. Stellvertreter | Persönl. Stellvertreter | 21.08.2014 | | von 21.08.2014 |
RSAG Anstalt des öffentlichen Rechts (RSAG AöR) | SPD | SPD Persönl. Stellvertreter | Persönl. Stellvertreter | 21.08.2014 | 17.12.2018 | von 21.08.2014 bis 17.12.2018 |
Wasserverband Rhein-Sieg-Kreis (Verbandsversammlung) | SPD | SPD Persönl. Stellvertreter | Persönl. Stellvertreter | 21.08.2014 | | von 21.08.2014 |
Landschaftsversammlung Rheinland | SPD | SPD Ersatzmitglied | Ersatzmitglied | 04.07.2015 | | von 04.07.2015 |
Ausschuss für Schule und Bildungskoordinierung | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.07.2017 | | von 06.07.2017 |
RSAG Anstalt des öffentlichen Rechts (RSAG AöR) | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 17.12.2018 | | von 17.12.2018 |
Zweckverband für die Kreissparkasse Köln (Zweckverbandsversammlung) | SPD | SPD Persönl. Stellvertreter | Persönl. Stellvertreter | 17.12.2018 | | von 17.12.2018 |