Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sachkundige/r Bürger/innen SPD | ||||||
Ausschuss für Planung und Verkehr | SPD | SPD ordentl. Mitglied (SKB) | ordentl. Mitglied (SKB) | 21.08.2014 | 06.03.2018 | von 21.08.2014 bis 06.03.2018 |
Planungs- und Verkehrsausschuss | SPD | SPD ordentl. Mitglied (SKB) | ordentl. Mitglied (SKB) | 11.02.2008 | 04.07.2014 | von 11.02.2008 bis 04.07.2014 |
Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH, RSVG (Aufsichtsrat) | SPD | SPD persönl. Stellvertreter (SKB) | persönl. Stellvertreter (SKB) | 13.11.2009 | 14.11.2009 | von 13.11.2009 bis 14.11.2009 |