Kreistagsfraktion GRÜNE |
Kreistag | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.10.2009 | 25.09.2020 | von 21.10.2009 bis 25.09.2020 |
Auss.für Angel.von Menschen mit Behinderungen | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.11.2009 | 21.03.2011 | von 13.11.2009 bis 21.03.2011 |
Ausschuss für regionale Wirtschafts- und Strukturförderung | GRÜNE | GRÜNE stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 13.11.2009 | 04.07.2014 | von 13.11.2009 bis 04.07.2014 |
Ausschuss für soziale Angelegenheiten und soziale Beschäftigungsförderung | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.11.2009 | 19.03.2010 | von 13.11.2009 bis 19.03.2010 |
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.11.2009 | 04.07.2014 | von 13.11.2009 bis 04.07.2014 |
Bau- und Vergabeausschuss | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.11.2009 | 21.08.2014 | von 13.11.2009 bis 21.08.2014 |
Interkommunaler Arbeitskreis Wahner Heide e.V. (Vertreterversammlung) | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.11.2009 | 28.10.2010 | von 13.11.2009 bis 28.10.2010 |
Lokalfunk Bonn/Rhein-Sieg e.V. Vertreterversammlung | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.11.2009 | 21.08.2014 | von 13.11.2009 bis 21.08.2014 |
Rheinische Entsorgungs-Kooperation (REK) | GRÜNE | GRÜNE Persönl. Stellvertreter | Persönl. Stellvertreter | 13.11.2009 | 21.08.2014 | von 13.11.2009 bis 21.08.2014 |
Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, RSAG (Aufsichtsrat) | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.11.2009 | 20.06.2018 | von 13.11.2009 bis 20.06.2018 |
Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, RSAG (Gesellschafterversammlung) | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.11.2009 | 21.08.2014 | von 13.11.2009 bis 21.08.2014 |
Ausschuss für soziale Angelegenheiten und soziale Beschäftigungsförderung | GRÜNE | GRÜNE stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 19.03.2010 | 21.03.2011 | von 19.03.2010 bis 21.03.2011 |
Finanzausschuss | GRÜNE | GRÜNE stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 28.10.2010 | 21.08.2014 | von 28.10.2010 bis 21.08.2014 |
Kreisausschuss | GRÜNE | GRÜNE Persönl. Stellvertreter | Persönl. Stellvertreter | 28.10.2010 | 20.08.2014 | von 28.10.2010 bis 20.08.2014 |
Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH, RSVG (Aufsichtsrat) | GRÜNE | GRÜNE Persönl. Stellvertreter | Persönl. Stellvertreter | 28.10.2010 | 21.08.2014 | von 28.10.2010 bis 21.08.2014 |
RSAG Anstalt des öffentlichen Rechts (RSAG AöR) | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.01.2014 | 21.08.2014 | von 01.01.2014 bis 21.08.2014 |
Ausschuss für Kultur und Sport | GRÜNE | GRÜNE stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 21.08.2014 | 25.09.2020 | von 21.08.2014 bis 25.09.2020 |
Ausschuss für Rettungswesen und Katastrophenschutz | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.08.2014 | 06.03.2018 | von 21.08.2014 bis 06.03.2018 |
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Landwirtschaft | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.08.2014 | 25.09.2020 | von 21.08.2014 bis 25.09.2020 |
Ausschuss für Wirtschaft, Digitalisierung und Tourismus | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.08.2014 | 14.11.2016 | von 21.08.2014 bis 14.11.2016 |
Kreisholding Rhein-Sieg GmbH (Gesellschafterversammlung) | GRÜNE | GRÜNE stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 21.08.2014 | 25.09.2020 | von 21.08.2014 bis 25.09.2020 |
Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Siegburg | GRÜNE | GRÜNE Persönl. Stellvertreter | Persönl. Stellvertreter | 21.08.2014 | 30.10.2014 | von 21.08.2014 bis 30.10.2014 |
Rheinische Entsorgungs-Kooperation (REK) | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.08.2014 | 25.09.2020 | von 21.08.2014 bis 25.09.2020 |
RSAG Anstalt des öffentlichen Rechts (RSAG AöR) | GRÜNE | GRÜNE Persönl. Stellvertreter | Persönl. Stellvertreter | 21.08.2014 | 06.03.2018 | von 21.08.2014 bis 06.03.2018 |
Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Siegburg | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 30.10.2014 | 25.09.2020 | von 30.10.2014 bis 25.09.2020 |
Ausschuss für Planung und Verkehr | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 14.11.2016 | 25.09.2020 | von 14.11.2016 bis 25.09.2020 |
Bus- und Bahn-Verkehrsgesellschaft des Rhein-Sieg-Kreises mbH, BBV (Gesellschafterversammlung) | GRÜNE | GRÜNE stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 14.11.2016 | 25.09.2020 | von 14.11.2016 bis 25.09.2020 |
Rechtrheinische Busverkehrsgesellschaft mbH (Gesellschafterversammlung) | GRÜNE | GRÜNE stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 14.11.2016 | 25.09.2020 | von 14.11.2016 bis 25.09.2020 |
Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH, RSVG (Aufsichtsrat) | GRÜNE | GRÜNE stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 14.11.2016 | 25.09.2020 | von 14.11.2016 bis 25.09.2020 |
Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH, RSVG (Gesellschafterversammlung) | GRÜNE | GRÜNE stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 14.11.2016 | 25.09.2020 | von 14.11.2016 bis 25.09.2020 |
RSAG Anstalt des öffentlichen Rechts (RSAG AöR) | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.03.2018 | 25.09.2020 | von 06.03.2018 bis 25.09.2020 |
Sachkundige/r Bürger/innen GRÜNE |
Bau- und Vergabeausschuss | GRÜNE | GRÜNE ordentl. Mitglied (SKB) | ordentl. Mitglied (SKB) | 14.12.2000 | 20.10.2009 | von 14.12.2000 bis 20.10.2009 |
Umweltausschuss | GRÜNE | GRÜNE stellvertr. Mitglied (SKB) | stellvertr. Mitglied (SKB) | 14.12.2000 | 20.10.2009 | von 14.12.2000 bis 20.10.2009 |
Interkommunaler Arbeitskreis Wahner Heide e.V. (Vertreterversammlung) | GRÜNE | GRÜNE ordentl. Mitglied (SKB) | ordentl. Mitglied (SKB) | 05.11.2004 | 20.10.2009 | von 05.11.2004 bis 20.10.2009 |