Kreistagsfraktion CDU |
Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH, RSVG (Aufsichtsrat) | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 16.12.2004 | von 01.10.1999 bis 16.12.2004 |
Kreistagsfraktion FDP |
Kreistag | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 30.09.1979 | 30.10.2009 | von 30.09.1979 bis 30.10.2009 |
Planungs- und Verkehrsausschuss | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 31.10.1984 | 16.12.2004 | von 31.10.1984 bis 16.12.2004 |
Bus- und Bahn-Verkehrsgesellschaft des Rhein-Sieg-Kreises mbH, BBV (Gesellschafterversammlung) | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.1999 | 16.12.2004 | von 01.10.1999 bis 16.12.2004 |
Linksrheinische Verkehrsgesellschaft (Gesellschafterversammlung) | FDP | FDP stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 05.11.2004 | 19.06.2006 | von 05.11.2004 bis 19.06.2006 |
Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH, RSVG (Gesellschafterversammlung) | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.11.2004 | 16.12.2004 | von 05.11.2004 bis 16.12.2004 |
Regionalrat (Bezirksregierung Köln) | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.12.2004 | 30.10.2009 | von 01.12.2004 bis 30.10.2009 |
Ausschuss für Personal und Gleichstellung | FDP | FDP stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 16.12.2004 | 30.10.2009 | von 16.12.2004 bis 30.10.2009 |
Bus- und Bahn-Verkehrsgesellschaft des Rhein-Sieg-Kreises mbH, BBV (Gesellschafterversammlung) | FDP | FDP stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 16.12.2004 | 19.06.2006 | von 16.12.2004 bis 19.06.2006 |
Finanzausschuss | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 16.12.2004 | 30.10.2009 | von 16.12.2004 bis 30.10.2009 |
Kreisausschuss | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 16.12.2004 | 30.10.2009 | von 16.12.2004 bis 30.10.2009 |
Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH, RSVG (Aufsichtsrat) | FDP | FDP stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 16.12.2004 | 19.06.2006 | von 16.12.2004 bis 19.06.2006 |
Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH, RSVG (Gesellschafterversammlung) | FDP | FDP stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 16.12.2004 | 19.06.2006 | von 16.12.2004 bis 19.06.2006 |
Kreisholding Rhein-Sieg GmbH (Gesellschafterversammlung) | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 30.03.2006 | 30.10.2009 | von 30.03.2006 bis 30.10.2009 |