Kreistagsfraktion GRÜNE |
Kreistag | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 16.10.1994 | 30.10.2009 | von 16.10.1994 bis 30.10.2009 |
Gleichstellungsausschuss | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.11.1994 | 30.10.2009 | von 02.11.1994 bis 30.10.2009 |
Umweltausschuss | GRÜNE | GRÜNE stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 21.10.1999 | 30.10.2009 | von 21.10.1999 bis 30.10.2009 |
Ausschuss für Schule und Sport | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.11.2004 | 30.10.2009 | von 05.11.2004 bis 30.10.2009 |
Ausschuss für soziale Angelegenheiten und soziale Beschäftigungsförderung | GRÜNE | GRÜNE stellvertr. Mitglied | stellvertr. Mitglied | 05.11.2004 | 30.10.2009 | von 05.11.2004 bis 30.10.2009 |
Kulturausschuss | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.11.2004 | 30.10.2009 | von 05.11.2004 bis 30.10.2009 |
Kuratorium der Stiftung für Sport, Kunst, Kultur, Natur und Umwelt | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.11.2004 | 30.10.2009 | von 05.11.2004 bis 30.10.2009 |
Lokalfunk Bonn/Rhein-Sieg e.V. Vertreterversammlung | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 05.11.2004 | 30.10.2009 | von 05.11.2004 bis 30.10.2009 |