Sachkundige/r Bürger/innen CDU |
Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU ordentl. Mitglied (SKB) | ordentl. Mitglied (SKB) | 13.08.2007 | 30.10.2009 | von 13.08.2007 bis 30.10.2009 |
Ausschuss für Kultur und Sport | CDU | CDU ordentl. Mitglied (SKB) | ordentl. Mitglied (SKB) | 13.11.2009 | 20.08.2014 | von 13.11.2009 bis 20.08.2014 |
Ausschuss für Kultur und Sport | CDU | CDU stellvertr. Mitglied (SKB) | stellvertr. Mitglied (SKB) | 21.08.2014 | 09.03.2016 | von 21.08.2014 bis 09.03.2016 |
Bau- und Vergabeausschuss | CDU | CDU ordentl. Mitglied (SKB) | ordentl. Mitglied (SKB) | 21.08.2014 | 30.11.2020 | von 21.08.2014 bis 30.11.2020 |
Ausschuss für Kultur und Sport | CDU | CDU ordentl. Mitglied (SKB) | ordentl. Mitglied (SKB) | 09.03.2016 | 30.11.2020 | von 09.03.2016 bis 30.11.2020 |
Vergabekommission des Bau- und Vergabeausschusses | CDU | CDU ordentl. Mitglied (SKB) | ordentl. Mitglied (SKB) | 01.03.2020 | 30.11.2020 | von 01.03.2020 bis 30.11.2020 |
Ausschuss für Kultur und Sport | CDU | CDU stellvertr. Mitglied (SKB) | stellvertr. Mitglied (SKB) | 07.01.2021 | | von 07.01.2021 |
Bau- und Vergabeausschuss | CDU | CDU stellvertr. Mitglied (SKB) | stellvertr. Mitglied (SKB) | 06.06.2023 | | von 06.06.2023 |